Ulrik Nicolai Mailund Clan
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 2010 - 31. dec. 2020 |
Karrieren startede hos: | NCLaw Advokater I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af NCLaw Advokater I/S (13 år 11 måneder) |
Seed: 1724285296
Karrieren som leder begyndte den dag i 2010 hos NCLaw Advokater I/S (tidligere Samuelsson Neugebauer & Partnere I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Christina Margarethe Knudsen, Mads Laage-Petersen Poulsen, Morten Samuelsson at Ulrik Nicolai Mailund Clan stiftede NCLaw Advokater I/S den dag i oktober 2010. Titlen som Ejer og Stifter har Ulrik nu besiddet i 13 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NCLaw Advokater I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Kontorfællesskabet Frederiksgade 21, 3 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Kontorfællesskabet Frederiksgade 21, 3 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2014
Registreringsdato: 01.05.2014 -
Samuelsson Neugebauer & Partnere I/S (Nu: NCLaw Advokater I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2010
Registreringsdato: 01.10.2010
Blå bog (fortsat)
Ulrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
01.05.2014 - 31.12.2020
Ejerandel: 16,6%
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Christina Margarethe Knudsen.