Kari Sigsten Konge Dige
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEIF DIGE I A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.011' DKK LEIF DIGE I A/S (2020) |
Største underskud: | -11.957' DKK LEIF DIGE I A/S (2018) |
Største egenkapital: | 6.399' DKK LEIF DIGE I A/S (2017) |
Største gæld: | 15.144' DKK LEIF DIGE I A/S (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos LEIF DIGE I A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af LEIF DIGE I A/S (9 år) |
Seed: 53038266
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 i LEIF DIGE I A/S i hvervet som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Kari Sigsten Konge Dige i 9 år, inden stoppet d. 11. juni 2017.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 147' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Konge.Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
CKJ HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LEIF DIGE I A/S
Via CKJ HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Konge.Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Konge.Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
Konge.Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
CKJ HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2021
Registreringsdato: 02.01.2021
Blå bog (fortsat)
Kari har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Ejer
02.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Direktør
30.05.2008 - 11.06.2017
Reel ejer
02.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,2% -
Stifter og Ejer
01.11.2010 - 30.04.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kari Sigsten Konge Dige er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• CKJ HOLDING ApS (52% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -28' DKK.
• Konge.Holding ApS (52% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -28' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kari Sigsten Konge Dige, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor LEIF DIGE I A/S landede et underskud på 3.524' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 147' DKK (LEIF DIGE I A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16' DKK (LEIF DIGE I A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -35' DKK (Konge.Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kari' netværk er Clara Sigsten Konge Dige.