Frank Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | A. Business v/Frank Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 2.187' DKK TOURGEAR Nordic ApS (2021-22) |
Største underskud: | -679' DKK TOURGEAR ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 6.168' DKK TOURGEAR Nordic ApS (2021-22) |
Største gæld: | 24.758' DKK TOURGEAR Nordic ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TOURGEAR Nordic ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af A. BUSINESS HOLDING ApS (13 år 6 måneder) |
Seed: 1489267684
Karrieren i erhvervslivet startede i 2010 i A. Business v/Frank Andersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Frank Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Frank i 5 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. marts 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. marts 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A. BUSINESS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TOURGEAR Nordic ApS
Via A. BUSINESS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
A. BUSINESS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2011 -
TOURGEAR Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
TOURGEAR Nordic ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2015
Tidslinje (10)
-
TOURGEAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020 -
TOURGEAR ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020 -
A. Business v/Frank Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.03.2016
Registreringsdato: 30.03.2016
Blå bog (fortsat)
Frank har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
10.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.01.2011 - 10.06.2020
Direktør
28.03.2011 - 10.06.2020
Bestyrelsesmedlem
04.09.2014 - 10.06.2020
Ejerandel: 16,67% -
Stifter og Ejer
07.10.2010 - 30.03.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frank Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A. BUSINESS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.586' DKK. Gennem holdingselskabet A. BUSINESS HOLDING ApS har Frank derfor også andele i TOURGEAR Nordic ApS (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Frank Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor TOURGEAR Nordic ApS kunne fremvise et overskud på 2.187' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor TOURGEAR ApS kunne fremvise et underskud på 679' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Michael Bildsøe Møller.