Michael Rasmus Bek
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | COCCOBELLO RISTORANTE PIZZERIA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 66.936' DKK AVIS-TRYK A/S (2015) |
Største underskud: | -44.871' DKK MINIMUM A/S (Nu: Mimo af 23. november 2023 A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 126.111' DKK ARCURS CREATIVE ApS (2023) |
Største gæld: | 127.519' DKK AVIS-TRYK A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSSELSKABET TLG ApS (16 år 11 måneder) |
Seed: 434904908
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2004 ved COCCOBELLO RISTORANTE PIZZERIA ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Rasmus Bek i 6 måneder, før fratrædelsen den 22. juni 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ammilera ApS
Ejerandel: 100% -
Advosion, Advokatkomplementaranpartsselskab
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS
Via Ammilera ApS -
Revisionsanpartsselskabet Ammilera
Via Ammilera ApS -
Advosion, Statsautoriseret Revisionskomplementaranpartsselskab
Via Revisionsanpartsselskabet Ammilera -
Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Via Advosion, Statsautoriseret Revisionskomplementaranpartsselskab -
Advosion, Advokatpartnerselskab
Via Advosion, Advokatkomplementaranpartsselskab
Direktørposter (5)
-
Ammilera ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2015 -
Revisionsanpartsselskabet Ammilera
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2016 -
Advosion, Statsautoriseret Revisionskomplementaranpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2016 -
Advosion, Advokatkomplementaranpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2016 -
Advosion, Advokatpartnerselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2016
Bestyrelsesposter (19)
-
GORM x ENVISION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2016 -
FIRST CHAIR HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2022 -
ARCURS CREATIVE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.2014 -
LACHENMEIER MONSUN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.10.2014 -
CARGO 2000 A/S TRANSPORT
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.09.2010 -
M/S CONTAINERS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.04.2012 -
EJENDOMSSELSKABET TLG ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.10.2007 -
Unique Human Capital A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2020 -
MONSUN INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2015 -
CARGO 2000 A/S TRANSPORT GROUP
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.09.2010 -
Socialservice.nu ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.2021 -
Ammilera ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2024 -
Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.03.2016 -
Advosion, Advokatpartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2016 -
FC Envision ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2022 -
Commerzial komplementaranpartsselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2017 -
Commerzial P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2017 -
First Chair Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2020 -
PAM Denmark Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.11.2020
Tidslinje (183)
-
MM Retail Danmark A/S (Nu: Minimum A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
Advosion, Advokatkomplementaranpartsselskab (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Advosion, Advokatkomplementaranpartsselskab (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Rasmus Bek er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ammilera ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.002' DKK. Igennem sit holdingselskab Ammilera ApS har Michael dermed også ejerandele i AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS (10-14.99%) og Revisionsanpartsselskabet Ammilera (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Michael Rasmus Bek, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Michael Rasmus Bek har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved ENVISION HOLDING 1 ApS der præsenterede et overskud på 38.218' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved MINIMUM A/S (Nu: Mimo af 23. november 2023 A/S) der præsenterede et underskud på 44.871' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 94 forskellige selskaber (heraf 26 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 19 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 11 måneder fra 2007 til i dag hos EJENDOMSSELSKABET TLG ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.639' DKK (ARCURS CREATIVE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.417' DKK (PAM Denmark Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 126.111' DKK (ARCURS CREATIVE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.015' DKK (PAM Denmark Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Søren Michael Kofoed.