Mikael Houlind
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MHSH HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 18.193' DKK MIKAEL HOULIND HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -4.123' DKK SØREN HOULIND ApS (Nu: Houlind EL ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 74.744' DKK MIKAEL HOULIND HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 91.158' DKK HOULIND INVEST ApS (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos SØREN HOULIND ApS (Nu: Houlind EL ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jannie og Mikael Houlind I/S (14 år 8 måneder) |
Seed: 436542107
Erhvervskarrieren startede i 2008 hos MHSH HOLDING ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Mikael Houlind i 3 år 5 måneder, før stoppet d. 6. september 2011.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Jannie og Mikael Houlind I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MIKAEL HOULIND HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Ejendomsselskabet Mølleparkvej 7 ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Houlind EL ApS
Via MIKAEL HOULIND HOLDING ApS -
Fåre Vindmøllelaug I/S
Via MIKAEL HOULIND HOLDING ApSIkke offentliggjort -
HOULIND INVEST ApS
Via MIKAEL HOULIND HOLDING ApS -
CALAMA ApS
Via MIKAEL HOULIND HOLDING ApS -
HOULIND EJENDOMME ApS
Via MIKAEL HOULIND HOLDING ApS -
HOULIND BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS
Via MIKAEL HOULIND HOLDING ApS -
Danish Quality Salmon A/S
Via MIKAEL HOULIND HOLDING ApS -
Solcellepark Høvsøre I/S
Via MIKAEL HOULIND HOLDING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (7)
-
HOULIND INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2011 -
MIKAEL HOULIND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2011 -
CALAMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2014 -
HOULIND EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014 -
HOULIND BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2015 -
Danish Quality Salmon A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2023 -
Ejendomsselskabet Mølleparkvej 7 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Danish Quality Salmon A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2023
Tidslinje (26)
-
Hotel Nørre Vinkel K/S (Nu: HotelVFjorden K/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Komplementarselskabet Hotel Nørre Vinkel ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Hotel Nørreport Holstebro K/S
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024
Blå bog (fortsat)
Mikael har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
15.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
08.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
06.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mikael Houlind er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MIKAEL HOULIND HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 74.744' DKK. Gennem holdingselskabet MIKAEL HOULIND HOLDING ApS har Mikael derfor også andele i Houlind EL ApS (66.66-89.99%), Fåre Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager), HOULIND INVEST ApS (100%), CALAMA ApS (100%), HOULIND EJENDOMME ApS (100%), HOULIND BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS (100%), Danish Quality Salmon A/S (100%) samt Solcellepark Høvsøre I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Mikael Houlind, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MIKAEL HOULIND HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 18.193' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SØREN HOULIND ApS (Nu: Houlind EL ApS) kunne fremvise et underskud på 4.123' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.430' DKK (MIKAEL HOULIND HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.239' DKK (Danish Quality Salmon A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 74.744' DKK (MIKAEL HOULIND HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.225' DKK (Danish Quality Salmon A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Youssef El Maanaki.