Camilla Schram
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MKT Rengøring (Ejer) |
Største overskud: | 2.397' DKK Humdakin ApS (2021) |
Største underskud: | -552' DKK Humdakin ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.630' DKK Humdakin ApS (2023) |
Største gæld: | 10.095' DKK Humdakin ApS (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Humdakin ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Humdakin ApS (8 år 3 måneder) |
Seed: 577741351
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2010 i MKT Rengøring (tidligere CS Rengøring v/Camilla Schram) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Camilla Schram der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Camilla i 6 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 28. juni 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NWH Schram Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Humdakin ApS
Via NWH Schram Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Humdakin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2016 -
NWH Schram Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Humdakin ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2020
Registreringsdato: 10.07.2020 -
NWH Schram Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2020
Registreringsdato: 10.07.2020 -
NWH Schram Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.07.2020
Registreringsdato: 10.07.2020
Blå bog (fortsat)
Camilla har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.03.2018 - 25.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
23.05.2016 - 10.07.2020
Reel ejer og Direktør
23.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2010 - 28.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Camilla Schram er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NWH Schram Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.575' DKK. Igennem holdingselskabet NWH Schram Holding ApS har Camilla derfor også ejerandele i Humdakin ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Camilla Schram, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Humdakin ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.397' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Humdakin ApS kunne offentliggøre et underskud på 552' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 564' DKK (Humdakin ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.630' DKK (Humdakin ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.575' DKK (NWH Schram Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Camilla Grønborg Kildahl Svendsen.