Kristian Løkkegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Loekkegaard v/Kristian Løkkegaard (Ejer) |
Største overskud: | 2.310' DKK YOURLOCAL ApS (2021) |
Største underskud: | -6.763' DKK LuggageHero A/S (2020) |
Største egenkapital: | 5.889' DKK LuggageHero A/S (2019) |
Største gæld: | 15.482' DKK LuggageHero A/S (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos LuggageHero A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af LOEKKEGAARD VENTURES ApS (10 år 1 måned) |
Seed: 1228325379
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 i Loekkegaard v/Kristian Løkkegaard som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kristian Løkkegaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kristian i 3 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LOEKKEGAARD VENTURES ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LuggageHero A/S
Via LOEKKEGAARD VENTURES ApS -
Family Ventures ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via LOEKKEGAARD VENTURES ApS
Direktørposter (1)
-
LOEKKEGAARD VENTURES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
LuggageHero A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2024
Tidslinje (13)
-
LuggageHero A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
LuggageHero A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
LuggageHero A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2021
Registreringsdato: 12.02.2021
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2019 - 02.05.2019
Bestyrelsesmedlem
03.05.2019 - 11.02.2021
Bestyrelsesmedlem
12.02.2021 - 02.04.2024
Bestyrelsesmedlem
03.04.2024 - Stadig aktiv
Ejer
04.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via LOEKKEGAARD VENTURES ApS -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2016 - 27.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2010 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kristian Løkkegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i LuggageHero A/S der præsenterede et overskud på 390' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i LuggageHero A/S der præsenterede et underskud på 6.763' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 1 måned fra 2021 til 2024 hos LuggageHero A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 390' DKK (LuggageHero A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (YOURLOCAL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 259' DKK (LOEKKEGAARD VENTURES ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.400' DKK (LuggageHero A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Sebastian Dueholm.