Thomas Lestrup Meyer
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aqua Wellness Massage I/S (Ejer) |
Største overskud: | 13.402' DKK SCANDILOC A/S (2021) |
Største underskud: | -2.287' DKK BEIJER ELECTRONICS A/S (2016) |
Største egenkapital: | 66.462' DKK SCANDILOC A/S (2023) |
Største gæld: | 16.388' DKK SCANDILOC A/S (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos SCANDILOC A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af BEIJER ELECTRONICS A/S (5 år 7 måneder) |
Seed: 1638752063
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2010 i Aqua Wellness Massage I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Niels Prytz at Thomas Lestrup Meyer stiftede Aqua Wellness Massage I/S den dag i december 2010. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Thomas i 1 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Technic Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
SCANDILOC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2024
Tidslinje (10)
-
SCANDILOC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
Brade Group ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Technic Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
21.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2021 - 30.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.06.2011 - 12.01.2017
Bestyrelsesmedlem
16.09.2014 - 12.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2010 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BEIJER ELECTRONICS A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.519' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor BEIJER ELECTRONICS A/S kunne offentliggøre et underskud på 2.287' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.657' DKK (SCANDILOC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.462' DKK (SCANDILOC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.054' DKK (BEIJER ELECTRONICS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Rasmus Berggreen Brade.