Leon Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Byens Bilpleje Vamdrup ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.625' DKK LEON C HOLDING ApS (2019-20) |
Største underskud: | -15.841' DKK Byens Bilpleje Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 110.760' DKK Byens Bilpleje Holding ApS (2019) |
Største gæld: | 132.526' DKK BYENS BILPLEJE.COM A/S (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos TOPAUTOLAK A/S (Nu: Byens Bilpleje Vamdrup ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Byens Bilpleje Vamdrup ApS (17 år 6 måneder) |
Seed: 1266146344
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 hos Byens Bilpleje Vamdrup ApS (tidligere TOPAUTOLAK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Leon Clausen i 17 år 6 måneder, før stoppet d. 3. april 2023.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor karosseriværksteder og autolakererier. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.897' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LEON C HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LEON C EJENDOMME ApS
Via LEON C HOLDING ApS -
TRP SOLUTIONS ApS
Via LEON C HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LEON C HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2011 -
LEON C EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014
Bestyrelsesposter (4)
-
Byens Bilpleje Holding II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2023 -
TRP SOLUTIONS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2012 -
Byens Bilpleje Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2023 -
BYENS BILPLEJE.COM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.03.2023
Tidslinje (15)
-
Byens Bilpleje Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023 -
Byens Bilpleje Holding II ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023 -
TOPAUTOLAK A/S (Nu: Byens Bilpleje Vamdrup ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2023
Registreringsdato: 03.04.2023
Blå bog (fortsat)
Leon har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Leon Clausen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LEON C HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 25.938' DKK. Gennem holdingselskabet LEON C HOLDING ApS har Leon derfor også andele i LEON C EJENDOMME ApS (100%) samt TRP SOLUTIONS ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Leon Clausen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor LEON C HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 14.625' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor LEON C HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 3.085' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.469' DKK (BYENS BILPLEJE.COM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.493' DKK (Byens Bilpleje Holding II ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 88.510' DKK (Byens Bilpleje Holding II ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.982' DKK (TRP SOLUTIONS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leon' netværk er Jesper Nedenskov Jørgensen.