Lasse Brøndum Syndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 21. jan. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | L87 Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.421' DKK RL Ventilation A/S (2020-21) |
Største underskud: | -377' DKK Dream Estate ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.544' DKK RL Ventilation A/S (2022-23) |
Største gæld: | 13.249' DKK RL Ventilation A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos RL Ventilation A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af L87 Holding ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 2112392324
Det startede i 2019 ved L87 Holding ApS (tidligere L87 ApS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lasse Brøndum Syndergaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Lasse nu bestreddet i 5 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 16' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L87 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
RL Ventilation A/S
Via L87 Holding ApS -
Dream Estate ApS
Via L87 Holding ApS -
Initium Entreprise A/S
Via L87 Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Dream Estate ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2022 -
L87 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2019 -
RL Ventilation A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
RL Ventilation A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.07.2020 -
Initium Entreprise A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Initium Entreprise A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2024
Registreringsdato: 19.09.2024 -
Dream Estate (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.07.2022
Registreringsdato: 09.07.2022 -
Dream Estate ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022
Blå bog (fortsat)
Lasse har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
19.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.07.2022 - 09.01.2024
Direktør
07.07.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
24.01.2019 - 24.01.2019
Reel ejer
24.01.2019 - 30.12.2019
Direktør
30.05.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2019 - 09.01.2024
Bestyrelsesmedlem
16.07.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Ejer
22.11.2021 - 09.07.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lasse Brøndum Syndergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L87 Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 387' DKK. Gennem holdingselskabet L87 Holding ApS har Lasse derfor også andele i RL Ventilation A/S (66.66-89.99%), Dream Estate ApS (50-66.65%) og Initium Entreprise A/S (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Lasse Brøndum Syndergaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor RL Ventilation A/S kunne fremvise et overskud på 1.421' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Dream Estate ApS kunne fremvise et underskud på 377' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Rasmus Brøndum Lynddahl.