Asbjørn Nørgaard Blakstad
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Blakstad v/Asbjørn Eggers (Ejer) |
Største overskud: | 184' DKK More Music Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -5.133' DKK MUSIKUNDERVISNING.DK ApS (2023) |
Største egenkapital: | 40.566' DKK More Music Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 23.484' DKK More Music Host og Development ApS (Nu: More Music Technologies ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos MUSIKUNDERVISNING.DK ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af BLAKSTAD HOLDING ApS (10 år 7 måneder) |
Seed: 327330280
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2011 hos Blakstad v/Asbjørn Eggers med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Asbjørn Nørgaard Blakstad der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Asbjørn i 2 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen webportaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BLAKSTAD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
More Music Holding ApS
Via BLAKSTAD HOLDING ApS -
MUSIKUNDERVISNING.DK ApS
Via More Music Holding ApS -
More Music Technologies ApS
Via More Music Holding ApS -
BrugtFrugt ApS
Via BLAKSTAD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
BLAKSTAD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2014
Bestyrelsesposter (3)
-
BLAKSTAD HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.2014 -
MUSIKUNDERVISNING.DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2022 -
More Music Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2019
Tidslinje (19)
-
House Of Local Music ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
BrugtFrugt ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.07.2022
Registreringsdato: 11.07.2022 -
MUSIKUNDERVISNING.DK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Asbjørn har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
11.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
24.05.2016 - 30.03.2023
Ejerandel: 46,32% -
Ejer
20.06.2022 - 11.07.2022
Reel ejer
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
17.03.2017 - 28.02.2022
Ejerandel: 46,32% -
Reel ejer
08.12.2016 - 23.04.2019
Direktør
08.12.2016 - 01.01.2021
Reel ejer
24.04.2019 - 10.02.2022
Bestyrelsesmedlem
24.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,94%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor House Of Local Music ApS kunne offentliggøre et overskud på 70' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor More Music Host og Development ApS (Nu: More Music Technologies ApS) kunne offentliggøre et underskud på 2.561' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.133' DKK (MUSIKUNDERVISNING.DK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40.566' DKK (More Music Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.971' DKK (MUSIKUNDERVISNING.DK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Asbjørn' netværk er Jacob Møller Jensen.