Allan Dam Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | DAM & ØSTERGAARD ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.854' DKK DJS LEASING A/S (2016) |
Største underskud: | -8.198' DKK DJS LEASING A/S (2017) |
Største egenkapital: | 82.353' DKK DJS LEASING A/S (2016) |
Største gæld: | 319.103' DKK DJS LEASING A/S (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos FINANSHUSET FARSØ PANTEBREVSSELSKAB A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af DAM & ØSTERGAARD ApS (14 år 8 måneder) |
Seed: 154247196
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 hos DAM & ØSTERGAARD ApS som Direktør, Stifter og Ejer. Titlen som Direktør havde Allan Dam Sørensen i 3 år 1 måned, inden stoppet den 12. november 2008.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 25' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
DAM & ØSTERGAARD ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Holmen vindkraft I/S I
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Heimdal Vind I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Lønborg Hede II I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET GÅGADEEJENDOM BRØNDERSLEV ApS
Via DAM & ØSTERGAARD ApS -
K/S GÅGADEEJENDOM BRØNDERSLEV
Via KOMPLEMENTARSELSKABET GÅGADEEJENDOM BRØNDERSLEV ApS -
BETTER ENERGY BRATTENDORF P/S
Via DAM & ØSTERGAARD ApS -
Holmen I Scada ApS
Via Holmen vindkraft I/S I
Direktørposter (1)
-
DAM & ØSTERGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S GÅGADEEJENDOM BRØNDERSLEV
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 14.03.2023 -
BETTER ENERGY BRATTENDORF P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
BETTER ENERGY BRATTENDORF P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
K/S GÅGADEEJENDOM BRØNDERSLEV (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
FINANSHUSET FARSØ PANTEBREVSSELSKAB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2019
Registreringsdato: 12.08.2019
Blå bog (fortsat)
Allan har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejer
20.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via DAM & ØSTERGAARD ApS -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via KOMPLEMENTARSELSKABET GÅGADEEJENDOM BRØNDERSLEV ApS -
Ejer
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
18.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor DAM & ØSTERGAARD ApS fremviste et overskud på 367' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor DAM & ØSTERGAARD ApS fremviste et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 394' DKK (K/S GÅGADEEJENDOM BRØNDERSLEV).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.351' DKK (K/S GÅGADEEJENDOM BRØNDERSLEV).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.337' DKK (DAM & ØSTERGAARD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Mette Østergaard.