Jens Michael Jensen Agerley
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Haderslev Dyrehospital I/S (Ejer) |
Største overskud: | 14.925' DKK PORCUS ApS (2021) |
Største underskud: | -32' DKK IQinAbox ApS (2018) |
Største egenkapital: | 17.214' DKK PORCUS ApS (2021) |
Største gæld: | 8.835' DKK PORCUS ApS (2021) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos PORCUS ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DYRLÆGECENTRALEN MIDTSKOV I/S (11 år 3 måneder) |
Seed: 711959940
Karrieren som leder startede i 2009 hos Haderslev Dyrehospital I/S (tidligere Haderslev Dyrehospital I/S v/Pia Conradsen/ Ejvind Nielsen/Ove Breith) i rollen som Ejer. Jens Michael Jensen Agerley købte en del af virksomheden d. 1. oktober 2009 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Jens af: Pia Conradsen, Kristian Tolnov Havn, Ejvind Nielsen og Jan Randris Andersen. Titlen som Ejer har Jens nu bestreddet i 10 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Agerley Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Jens Michael Jensen Agerley
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Strømager Bolig I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
NEWTRIFEED ApS
Via Agerley Holding ApS -
Nutrisuin ApS
Via Agerley Holding ApS -
Xporc ApS
Via Agerley Holding ApS -
IQinAbox ApS
Via Xporc ApS
Direktørposter (3)
-
Nutrisuin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2018 -
Xporc ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2023 -
Agerley Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
IQinAbox ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2023 -
NEWTRIFEED ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
IQinAbox ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
PORCUS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
IQB Invest ApS (Nu: Xporc ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
23.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Xporc ApS -
Direktør og Ejer
21.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Agerley Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Agerley Holding ApS -
Stifter og Ejer
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Michael Jensen Agerley er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Agerley Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.660' DKK. Gennem holdingselskabet Agerley Holding ApS har Jens derfor også andele i NEWTRIFEED ApS (15-19.99%), Nutrisuin ApS (50-66.65%) samt Xporc ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Michael Jensen Agerley, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Agerley Holding ApS kunne fremvise et overskud på 8.351' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.223' DKK (PORCUS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.660' DKK (Agerley Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 199' DKK (NEWTRIFEED ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kristian Tolnov Havn.