Lars Christian Skjøth
Erhvervsaktiv: | 22. jan. 2004 - 12. feb. 2016 |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 351' DKK ELITEHOCKEY ApS (2017-18) |
Største underskud: | -789' DKK ELITEHOCKEY ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 188' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS (2021) |
Største gæld: | 3.655' DKK ELITEHOCKEY ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos ELITEHOCKEY ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS (12 år 3 måneder) |
Seed: 602366
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Lars Christian Skjøth. Den første gang Lars var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2004 hos KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS med titlen som Ejer. Lars Christian Skjøth købte en part af virksomheden d. 22. januar 2004 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Lars af: Sven Richard Pedersen, Hanne Rask Stjernegaard, Bent Alfred Gransøe og 4 andre personer. Titlen som Ejer har Lars nu bestreddet i 12 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 3' DKK.
Tidslinje (6)
-
ELITEHOCKEY ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
ELITEHOCKEY ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.04.2016
Registreringsdato: 27.04.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 17 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.05.2018 - 01.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
22.01.2004 - 27.04.2016
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 12.02.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor ELITEHOCKEY ApS kunne offentliggøre et overskud på 339' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ELITEHOCKEY ApS kunne offentliggøre et underskud på 426' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lasse Sixhøj Hockerup.