Casper Næss-Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | H.J. HANSEN VIN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.470' DKK H.J. HANSEN VIN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -9.925' DKK H.J. HANSEN VIN A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 42.471' DKK H.J. HANSEN VIN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 103.425' DKK H.J. HANSEN VIN A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos H.J. HANSEN VIN A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af CNS Invest ApS (2 år 1 måned) |
Seed: 1236697435
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 ved H.J. HANSEN VIN A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Casper Næss-Schmidt i 2 år, før fratrædelsen den 30. august 2017.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.021' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CNS Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Winest Group A/S
Via CNS Invest ApS -
Valueplus A/S
Via Winest Group A/S -
Winest A/S
Via Winest Group A/S -
Winest VSO ApS
Via Winest Group A/S -
Winevalue ApS
Via Winest Group A/S
Direktørposter (1)
-
CNS Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
CNS Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
CNS Invest ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
CNS Invest ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.10.2022
Registreringsdato: 11.10.2022
Blå bog (fortsat)
Casper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.08.2022 - 10.10.2022
Reel ejer
10.08.2022 - 10.10.2022
Direktør
10.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
11.10.2022 - 30.05.2024
Ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.08.2015 - 30.08.2017
Bestyrelsesmedlem
31.08.2017 - 21.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.03.2018 - 02.05.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Casper Næss-Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CNS Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 34' DKK. Igennem sit holdingselskab CNS Invest ApS har Casper dermed også ejerandele i Winest Group A/S (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for Casper Næss-Schmidt, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor CNS Invest ApS fremviste et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.021' DKK (H.J. HANSEN VIN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 7' DKK (CNS Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 42.471' DKK (H.J. HANSEN VIN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 34' DKK (CNS Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Jan Ankersen.