Uffe Kock Wiil
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S NYKØBING 2003 (Ejer) |
Største overskud: | 392.476' DKK UNIVERSAL ROBOTS ApS (Nu: UNIVERSAL ROBOTS A/S) (2021) |
Største underskud: | -21.185' DKK SCAPE A/S (Nu: SCAPE TECHNOLOGIES A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 847.728' DKK UNIVERSAL ROBOTS ApS (Nu: UNIVERSAL ROBOTS A/S) (2023) |
Største gæld: | 496.559' DKK UNIVERSAL ROBOTS ApS (Nu: UNIVERSAL ROBOTS A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S NYKØBING 2003 (21 år 5 måneder) |
Seed: 1373229968
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2003 ved K/S NYKØBING 2003 i hvervet som Ejer. Uffe Kock Wiil købte sig ind i virksomheden den 1. april 2003 og havde en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Uffe af: Kenn Esbensen, ABC 1087 ApS, Hans-Erik Weise og 4 andre personer. Rollen som Ejer har Uffe nu besiddet i 21 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her 21 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 523' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE HANDELSEJENDOMME
Ejerandel: 10-14.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET ØSTERGÅGADE, NYKØBING ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S DANSKE HANDELSEJENDOMME
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE HANDELSEJENDOMME -
K/S NYKØBING 2003
Via KOMPLEMENTARSELSKABET ØSTERGÅGADE, NYKØBING ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
K/S DANSKE HANDELSEJENDOMME (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.08.2016
Registreringsdato: 31.08.2016 -
Wiil Consulting v/Uffe Kock Wiil (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2012
Registreringsdato: 30.09.2012 -
FONDEN UDVIKLINGSPARK MIDTSØNDERJYLLAND (Nu: FONDEN INNOVATIONSHUS SYD)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2012
Registreringsdato: 17.09.2012
Blå bog (fortsat)
Uffe har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
10.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.03.2011 - 30.09.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor K/S DANSKE HANDELSEJENDOMME landede et overskud på 2.836' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor K/S DANSKE HANDELSEJENDOMME landede et underskud på 3.121' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 185.037' DKK (UNIVERSAL ROBOTS ApS (Nu: UNIVERSAL ROBOTS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.296' DKK (SCAPE A/S (Nu: SCAPE TECHNOLOGIES A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 847.728' DKK (UNIVERSAL ROBOTS ApS (Nu: UNIVERSAL ROBOTS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 124' DKK (ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE HANDELSEJENDOMME).
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Kenn Esbensen.