Louise Murholt Rosenthal
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rosenthal Consulting v/Louise Murholt Rosenthal (Ejer) |
Største overskud: | 7.564' DKK LKN Invest ApS (2023) |
Største underskud: | -611' DKK LKN Invest ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.472' DKK LKN Invest ApS (2023) |
Største gæld: | 12.075' DKK LKN Invest ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LKN Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af LKN Invest ApS (4 år 9 måneder) |
Seed: 1991093707
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2011 ved Rosenthal Consulting v/Louise Murholt Rosenthal som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Louise Murholt Rosenthal der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Louise i 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L. ROSENTHAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
LKN Invest ApS
Via L. ROSENTHAL HOLDING ApS -
EC PAR HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via LKN Invest ApS -
EXECUTIVE CAPITAL II K/S
Via LKN Invest ApS -
EC MES HOLDING ApS
Via EXECUTIVE CAPITAL II K/S -
EC Duka ApS
Via EXECUTIVE CAPITAL II K/S -
Duka Group Holding A/S
Via EC Duka ApS -
DUKA GROUP A/S
Via Duka Group Holding A/S -
Duka A/S
Via DUKA GROUP A/S -
EC RM ApS
Via EXECUTIVE CAPITAL II K/S -
R.M. Spåntagning Holding ApS
Via EC RM ApS -
RM SPAANTAGNING A/S
Via R.M. Spåntagning Holding ApS -
Joblife A/S
Via LKN Invest ApS -
B 22.05.2023 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via LKN Invest ApS
Direktørposter (1)
-
L. ROSENTHAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
LKN Invest ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023 -
L. ROSENTHAL HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
L. ROSENTHAL HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022
Blå bog (fortsat)
Louise har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.12.2019 - 15.09.2023
Reel ejer
02.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.03.2013 - 14.10.2016
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Louise Murholt Rosenthal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L. ROSENTHAL HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.273' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet LKN Invest ApS (30%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Louise Murholt Rosenthal, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LKN Invest ApS fremviste et overskud på 7.564' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LKN Invest ApS fremviste et underskud på 611' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.564' DKK (LKN Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.472' DKK (LKN Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.273' DKK (L. ROSENTHAL HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Katrine Greis-rosenthal.