Jonas Moesgaard Ørting
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bayo Consulting v/Jonas Ørting Al-Bayati (Ejer) |
Største overskud: | 12.816' DKK ONEPARK A/S (2016-17) |
Største underskud: | -2.049' DKK Simplyture ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 21.205' DKK ONEPARK A/S (2018) |
Største gæld: | 20.838' DKK ONEPARK A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 125 årsværk hos ONEPARK A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nutsy ApS (9 år 2 måneder) |
Seed: 715246712
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2011 i Bayo Consulting v/Jonas Ørting Al-Bayati med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jonas Moesgaard Ørting der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jonas i 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. maj 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nutsy ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Simplyture Holding A/S
Via Nutsy ApS -
Simplyture ApS
Via Simplyture Holding A/S -
ParkiCar ApS
Via Simplyture Holding A/S
Direktørposter (4)
-
Simplyture Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2019 -
ParkiCar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020 -
Nutsy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015 -
Simplyture ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
Simplyture Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2022 -
Simplyture ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Simplyture Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2022
Registreringsdato: 03.11.2022 -
Simplyture ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
SimplyTech ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022
Blå bog (fortsat)
Jonas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.06.2019 - 02.11.2022
Direktør
27.06.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
03.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,99% -
Reel ejer
01.07.2015 - 17.12.2018
Direktør
01.07.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2018 - 02.11.2022
Bestyrelsesmedlem
02.11.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,99% -
Reel ejer
29.06.2020 - 30.06.2021
Direktør
13.07.2020 - 14.10.2022
Reel ejer
01.07.2021 - 01.07.2021
Reel ejer
29.06.2022 - 14.10.2022
Ejerandel: 35% -
Reel ejer
25.05.2020 - 01.07.2021
Direktør
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Simplyture ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.142' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Simplyture ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.049' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Anders Kirk Johansen.