Klaus Runge Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KRV El & Montage v/Klaus Runge Vestergaard (Ejer) |
Største overskud: | 3.568' DKK WS VI A/S (2023) |
Største underskud: | -1.243' DKK WS VI A/S (2016) |
Største egenkapital: | 13.785' DKK WS VI A/S (2023) |
Største gæld: | 28.305' DKK WS VI A/S (2015) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos KRV EL & MONTAGE ApS (Nu: KRV BYG ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af KRV HOLDING, NORS ApS (13 år) |
Seed: 1031728722
Det startede for alvor en dag i 2011 i KRV El & Montage v/Klaus Runge Vestergaard med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Klaus Runge Vestergaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Klaus i 1 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. marts 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KRV HOLDING, NORS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KRV BYG ApS
Via KRV HOLDING, NORS ApS -
WS VI A/S
Via KRV HOLDING, NORS ApS -
KRV Ejendomme ApS
Via KRV HOLDING, NORS ApS
Direktørposter (3)
-
KRV BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2011 -
KRV Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2019 -
KRV HOLDING, NORS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
WS VI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
KRV Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2019
Registreringsdato: 20.08.2019 -
KRV HOLDING, NORS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.02.2019
Registreringsdato: 11.02.2019 -
KRV HOLDING, NORS ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.01.2019
Registreringsdato: 17.01.2019
Blå bog (fortsat)
Klaus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.05.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør og Reel ejer
13.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
13.09.2011 - 17.01.2019
Ejer
13.09.2011 - Stadig aktiv
Direktør
11.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2011 - 31.03.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Klaus Runge Vestergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KRV HOLDING, NORS ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.157' DKK. Igennem holdingselskabet KRV HOLDING, NORS ApS har Klaus derfor også ejerandele i KRV BYG ApS (100%), WS VI A/S (33.34-49.99%) & KRV Ejendomme ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Klaus Runge Vestergaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KRV HOLDING, NORS ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.202' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor KRV HOLDING, NORS ApS kunne offentliggøre et underskud på 653' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.568' DKK (WS VI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27' DKK (KRV Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.785' DKK (WS VI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 94' DKK (KRV Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Jens Elton Andersen.