Rasmus Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 27. aug. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | DG-BYG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 50.760' DKK EUROINVESTOR.COM A/S (Nu: Boliga Gruppen A/S) (2016) |
Største underskud: | -9.320' DKK VICTORIA PROPERTIES A/S (Nu: Gefion Group Holdco III A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 372.811' DKK Reel Invest II P/S (2023) |
Største gæld: | 290.579' DKK Investeringsselskabet BRS P/S (Nu: Simpel Kredit A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos REEL FINANS A/S (Nu: Boliga Ejendomskreditselskab A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af DG-BYG ApS (21 år) |
Seed: 1736746465
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2003 ved DG-BYG ApS (tidligere DOPING GROUP ApS) i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Rasmus Bundgaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Rasmus nu besiddet i 6 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen gennemførelse af byggeprojekter. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 2.382' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DG-BYG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET CHARLOTTENLUND ApS
Via DG-BYG ApS
Direktørposter (2)
-
Simpel Kredit Ejendomskreditselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2019 -
DG-BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
Jysk Ejendomskreditselskab A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.02.2024 -
Simpel Kredit A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 06.12.2022
Tidslinje (49)
-
Jysk Ejendomskreditselskab A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
Simpel Kredit A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
advokat Rasmus Bundgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
21.01.2015 - 31.03.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
18.06.2018 - 30.11.2021
Bestyrelsesmedlem
06.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
18.06.2018 - 01.02.2021
Direktør
04.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
07.11.2016 - 01.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor EUROINVESTOR.COM A/S (Nu: Boliga Gruppen A/S) landede et overskud på 50.760' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor DOPING GROUP ApS (Nu: DG-BYG ApS) landede et underskud på 3.628' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 25.767' DKK (Reel Invest II P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.290' DKK (VICTORIA PROPERTIES A/S (Nu: Gefion Group Holdco III A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 372.811' DKK (Reel Invest II P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.340' DKK (Komplementarselskabet BRS ApS (Nu: Simpel Kredit Ejendomskreditselskab ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Frederik Rovsing.