Mikkel Svenningsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tømrermester Mikkel Svenningsen (Ejer) |
Største overskud: | 439' DKK MIKKEL SVENNINGSEN ApS (Nu: TØMRERMESTER MIKKEL SVENNINGSEN ApS) (2019) |
Største underskud: | -154' DKK MIKKEL SVENNINGSEN ApS (Nu: TØMRERMESTER MIKKEL SVENNINGSEN ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 702' DKK MIKKEL SVENNINGSEN ApS (Nu: TØMRERMESTER MIKKEL SVENNINGSEN ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.246' DKK MIKKEL SVENNINGSEN ApS (Nu: TØMRERMESTER MIKKEL SVENNINGSEN ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MIKKEL SVENNINGSEN ApS (Nu: TØMRERMESTER MIKKEL SVENNINGSEN ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af TØMRERMESTER MIKKEL SVENNINGSEN ApS (11 år 4 måneder) |
Seed: 1466445154
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2011 ved Tømrermester Mikkel Svenningsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mikkel Svenningsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mikkel i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TØMRERMESTER MIKKEL SVENNINGSEN ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Repræsentant (1)
-
Kirkebjerg OCR
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.02.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
MIKKEL SVENNINGSEN ApS (Nu: TØMRERMESTER MIKKEL SVENNINGSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Kirkebjerg OCR
Tilknyttet som repræsentantDato: 24.02.2022
Registreringsdato: 24.02.2022 -
Tømrermester Mikkel Svenningsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2013
Registreringsdato: 30.06.2013
Blå bog (fortsat)
Mikkel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
24.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
13.05.2013 - 19.08.2024
Ejer
13.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.03.2011 - 30.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MIKKEL SVENNINGSEN ApS (Nu: TØMRERMESTER MIKKEL SVENNINGSEN ApS) fremviste et overskud på 439' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MIKKEL SVENNINGSEN ApS (Nu: TØMRERMESTER MIKKEL SVENNINGSEN ApS) fremviste et underskud på 154' DKK.