Kenneth Norre
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 40.067' DKK LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S (2021) |
Største underskud: | -4.138' DKK KORTCENTER.DK A/S (2016) |
Største egenkapital: | 76.928' DKK LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S (2021) |
Største gæld: | 106.046' DKK H.E. JØRGENSEN A/S (Nu: HE JØRGENSEN A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 380 årsværk hos LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Norre Consulting v/Kenneth Norre (13 år 7 måneder) |
Seed: 1367337079
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1997 i LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kenneth Norre i 6 måneder, inden stoppet d. 1. december 1997.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2005.
Direktørposter (2)
-
LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2014 -
Ny NB Gruppen Landinspektøranpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
KORTCENTER.DK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.01.2021 -
FB Suppliers F. M. B. A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2015 -
HeyPipe ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2024
Tidslinje (42)
-
HeyPipe ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
LMG GRUPPEN LANDINSPEKTØRAKTIESELSKAB
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
KortCenter Service A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2021
Registreringsdato: 12.08.2021
Blå bog (fortsat)
Kenneth har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kenneth Norre har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i JORD OG FJERNVARMEENTREPRENØRERNE SJÆLLAND A/S (Nu: JFE A/S) der præsenterede et overskud på 8.688' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i JORD OG FJERNVARMEENTREPRENØRERNE SJÆLLAND A/S (Nu: JFE A/S) der præsenterede et underskud på 4.027' DKK.
Kenneth har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 1 måned fra 2007 til 2017 hos JFE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 37.959' DKK (RECALL A/S (Nu: Iron Mountain A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.212' DKK (LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.054' DKK (FB Suppliers F. M. B. A.).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Morten Korsgård Ørtved.