Frank Vilstrup Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLOBAL PACK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 99.700' DKK DONG ENERGY EL & GAS A/S (2014) |
Største underskud: | -35.231' DKK Patchwork Group A/S (Nu: Belong Group A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 742.724' DKK DONG ENERGY EL & GAS A/S (2014) |
Største gæld: | 834.549' DKK DONG ENERGY EL & GAS A/S (2014) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos VERY PATCHWORK DENMARK A/S (Nu: BELONG A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vilstrup Advice (10 år 11 måneder) |
Seed: 1565996193
Erhvervskarrieren startede i 2001 ved GLOBAL PACK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Frank Vilstrup Jørgensen i 11 måneder, før stoppet den 25. maj 2002.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 10.902' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vilstrup Advice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2020 -
RK af 2018 P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
RK af 2018 P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2022
Registreringsdato: 29.03.2022 -
Belong Group A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.01.2022
Registreringsdato: 13.01.2022 -
BELONG A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.01.2022
Registreringsdato: 13.01.2022
Blå bog (fortsat)
Frank har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
26.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2017 - 07.02.2018
Bestyrelsesmedlem
08.02.2018 - 30.06.2020
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2020 - 13.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2017 - 28.06.2018
Bestyrelsesmedlem
29.06.2018 - 30.06.2020
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2020 - 13.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Frank Vilstrup Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S der præsenterede et overskud på 2.446' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Patchwork Group A/S (Nu: Belong Group A/S) der præsenterede et underskud på 35.231' DKK.
Frank har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til i dag hos UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.023' DKK (UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.524' DKK (RK af 2018 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.205' DKK (DANSKE MEDIER RESEARCH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Martin Thorn Bakkegaard.