Christoffer Vorre
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | JBC Media I/S (Ejer) |
Største overskud: | 7.861' DKK SNOWMINDS ApS (2022-23) |
Største underskud: | -57' DKK Ski School Snowminds ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 19.112' DKK Snowmondo Group ApS (Nu: Snowminds Group ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 12.351' DKK SNOWMINDS ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos SNOWMINDS ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af Snowminds Group ApS (12 år 1 måned) |
Seed: 1346636445
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2011 ved JBC Media I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Jacob Werner Sand Nielsen, BOY BOYSEN HOLDING ApS at Christoffer Vorre stiftede JBC Media I/S den dag i marts 2011. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christoffer i 5 år 9 måneder, før stoppet den 31. december 2016.
Virksomheden opererede indenfor webportaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHVO Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Snowminds Group ApS
Via CHVO Holding ApS -
SNOWMINDS ApS
Via Snowminds Group ApS -
SNOWMINDS STORE ApS
Via Snowminds Group ApS -
SWM Services ApS
Via Snowminds Group ApS
Direktørposter (4)
-
Snowminds Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.07.2012 -
SNOWMINDS STORE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2014 -
SWM Services ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2020 -
CHVO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2016
Bestyrelsesposter (4)
-
Snowminds Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2018 -
SNOWMINDS STORE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2014 -
SWM Services ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2023 -
SNOWMINDS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2023
Tidslinje (30)
-
SNOWMONDO ApS (Nu: SKIMUNDI ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Innominds ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Ski School Snowminds ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Christoffer har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
30.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
26.05.2021 - 15.05.2024
Bestyrelsesmedlem
27.10.2023 - 15.05.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
24.09.2019 - 15.05.2024
Bestyrelsesmedlem
27.10.2023 - 15.05.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
16.01.2015 - 15.05.2024
Bestyrelsesmedlem
27.10.2023 - 15.05.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
26.11.2020 - 27.10.2023
Direktør
26.11.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Christoffer Vorre er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHVO Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.486' DKK. Igennem holdingselskabet CHVO Holding ApS har Christoffer derfor også ejerandele i Snowminds Group ApS (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for Christoffer Vorre, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SNOWMINDS ApS kunne offentliggøre et overskud på 7.861' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Ski School Snowminds ApS kunne offentliggøre et underskud på 57' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christoffer' netværk er Ottar í Hjøllum.