Ida Marie Christensen Smed
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Klinik 505 (Ejer) |
Største overskud: | 1.554' DKK Aabenraa Industrihavn A/S (2022) |
Største underskud: | -683' DKK Aabenraa Industrihavn A/S (2018) |
Største egenkapital: | 7.514' DKK Aabenraa Industrihavn A/S (2022) |
Største gæld: | 100.202' DKK Aabenraa Industrihavn A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Klinik 505 (13 år 5 måneder) |
Seed: 1558935689
Det hele begyndte for alvor dengang i 2011 hos Klinik 505 (tidligere Ida Marie Metze) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ida Marie Christensen Smed og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Ida nu besiddet i 13 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Klinik 505
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
DF Aabenraa Lokalforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.07.2024
Tidslinje (4)
-
DF Aabenraa Lokalforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
Aabenraa Industrihavn A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2022
Registreringsdato: 23.02.2022 -
Aabenraa Industrihavn A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2020
Registreringsdato: 18.06.2020
Blå bog (fortsat)
Ida har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
30.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
06.02.2018 - 02.11.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.02.2018 - 30.11.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Ida' netværk er Jens Nicolai Wistoft.