Ole Juhl
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | DANSKE UNIPOL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.316' DKK J&B HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -2.366' DKK DANSKE UNIPOL A/S (2016) |
Største egenkapital: | 5.212' DKK SOUNDEAR A/S (2021) |
Største gæld: | 9.693' DKK J&B HOLDING ApS (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SOUNDEAR A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SOUNDEAR A/S (26 år 2 måneder) |
Seed: 1794299721
Det hele begyndte den dag i 1997 i DANSKE UNIPOL A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ole Juhl i 18 år 7 måneder, inden stoppet d. 4. maj 2016.
I dag opererer virksomheden indenfor agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 106' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Alfa-Gruppen ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
JUHU Asset Holdings ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SOUNDEAR A/S
Via JUHU Asset Holdings ApS
Direktørposter (2)
-
JUHU Asset Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2023 -
Alfa-Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
SOUNDEAR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.01.2024
Tidslinje (21)
-
SOUNDEAR A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2024
Registreringsdato: 03.01.2024 -
SOUNDEAR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
J&B HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
15.07.1998 - 15.06.2007
Reel ejer
15.07.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.08.2011 - 02.01.2024
Bestyrelsesmedlem
03.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.1997 - 09.10.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2016 - 15.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Juhl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JUHU Asset Holdings ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.749' DKK. Gennem sit holdingselskab JUHU Asset Holdings ApS har Ole dermed også andele i SOUNDEAR A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Ole Juhl, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor J&B HOLDING ApS landede et overskud på 1.316' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor DANSKE UNIPOL A/S landede et underskud på 2.366' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.159' DKK (SOUNDEAR A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 106' DKK (DANSKE UNIPOL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.652' DKK (SOUNDEAR A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -997' DKK (DANSKE UNIPOL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Lars Boldt Rasmussen.