Mark Pokorni
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SM Byg I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.472' DKK CL ELECTRIC A/S (2016-17) |
Største underskud: | -27' DKK MJSJ Holding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.727' DKK CL ELECTRIC A/S (2017-18) |
Største gæld: | 14.800' DKK CL ELECTRIC A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos CL ELECTRIC A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Shoppro.dk (2 år 9 måneder) |
Seed: 644848003
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 hos SM Byg I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Lucas Sjøstrøm at Mark Pokorni stiftede SM Byg I/S den dag i november 2011. Titlen som Ejer og Stifter havde Mark i , inden stoppet den 10. november 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden bygningsfærdiggørelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MJSJ Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CL ELECTRIC A/S
Via MJSJ Holding ApS
Direktørposter (1)
-
MJSJ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
CL ELECTRIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2023
Tidslinje (15)
-
CL ELECTRIC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
Shoppro.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2022
Registreringsdato: 30.12.2022 -
MJSJ Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022
Blå bog (fortsat)
Mark har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MJSJ Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
26.03.2020 - 30.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
30.09.2015 - 31.08.2017
Ejer
13.11.2015 - 27.10.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
30.09.2015 - 01.09.2017
Ejer
24.11.2015 - 27.10.2017
Ejerandel: 100%
Mark Pokorni er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MJSJ Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13' DKK. Igennem sit holdingselskab MJSJ Holding ApS har Mark dermed også ejerandele i CL ELECTRIC A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mark Pokorni, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MJSJ Holding ApS fremviste et underskud på 27' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.938' DKK (CL ELECTRIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 27' DKK (MJSJ Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 5.372' DKK (CL ELECTRIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 13' DKK (MJSJ Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Niels Erik Johansen.