René Albertsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Detaljerytterne I/S (Ejer) |
Største overskud: | 298' DKK Kaffeteriet ApS (2018) |
Største underskud: | -509' DKK Kaffeteriet ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 487' DKK Kaffeteriet ApS (2016-17) |
Største gæld: | 843' DKK Kaffeteriet ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Albertsen Digital (4 år) |
Seed: 820771088
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2011 hos Detaljerytterne I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Stefan Winther at René Albertsen stiftede Detaljerytterne I/S den dag i januar 2011. Titlen som Ejer og Stifter bestred René i 3 år 6 måneder, før stoppet d. 31. juli 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fotografisk virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. juli 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Albertsen Digital
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
R Albertsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Twentyninetimes ApS
Via R Albertsen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
R Albertsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
R Albertsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.06.2021
Registreringsdato: 07.06.2021 -
R Albertsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2021
Registreringsdato: 07.06.2021 -
Albertsen Digital (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.09.2020
Registreringsdato: 23.09.2020
Blå bog (fortsat)
René har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
07.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
14.09.2016 - 28.05.2020
Ejerandel: 50% -
Ejer
16.10.2015 - 25.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
20.10.2014 - 14.06.2018
Ejerandel: 50%
René Albertsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn R Albertsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 131' DKK. Igennem holdingselskabet R Albertsen Holding ApS har René derfor også ejerandele i Twentyninetimes ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for René Albertsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Kaffeteriet ApS kunne offentliggøre et overskud på 298' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Kaffeteriet ApS kunne offentliggøre et underskud på 509' DKK.
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Kim Dolleris.