Stefan Winther
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Detaljerytterne I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Detaljerytterne I/S (3 år 6 måneder) |
Seed: 1914621345
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2011 hos Detaljerytterne I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren René Albertsen at Stefan Winther stiftede Detaljerytterne I/S den dag i januar 2011. Titlen som Ejer og Stifter bestred Stefan i 3 år 6 måneder, før stoppet d. 31. juli 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. juli 2014.
Tidslinje (4)
-
Detaljerytterne I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2014
Registreringsdato: 31.07.2014 -
Funeris I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.07.2014
Registreringsdato: 02.07.2014 -
Funeris I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013
Blå bog (fortsat)
Stefan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 31.07.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2013 - 02.07.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Line Rosenkilde.