Andreas Antoniades
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLDINGSELSKABET SORØ AF 1/1-2006 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 170.494' DKK GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND (2021) |
Største underskud: | -8.475' DKK A/S TRELLEBORG TYPEHUSE HOLDING (2022) |
Største egenkapital: | 1.291.514' DKK GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND (2022) |
Største gæld: | 112.768' DKK GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Winsløw Advokatpartnerselskab (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bech-Bruun (15 år 2 måneder) |
Seed: 2122877805
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2003 hos HOLDINGSELSKABET SORØ AF 1/1-2006 A/S (tidligere GDE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Andreas Antoniades i , før stoppet d. 9. marts 2003.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor reparation af elektronisk og optisk udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. oktober 2009.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Bech-Bruun
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Winlaw Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 10-14.99% -
Winsløw Advokatfirma
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Winsløw Advokatpartnerselskab
Via Winlaw Advokatanpartsselskab
Bestyrelsesposter (5)
-
GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2021 -
Winlaw Advokatanpartsselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2020 -
Winsløw Advokatpartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2020 -
TRELLEBORG HELÅRSHUSE-FRITIDSHUSE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2024 -
A/S TRELLEBORG TYPEHUSE HOLDING
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
TRELLEBORG HELÅRSHUSE-FRITIDSHUSE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
A/S TRELLEBORG TYPEHUSE HOLDING (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
TRELLEBORG HELÅRSHUSE-FRITIDSHUSE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024
Blå bog (fortsat)
Andreas har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 14,29% -
Ejer
01.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.08.2013 - 26.06.2024
Bestyrelsesmedlem
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Andreas Antoniades har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND der præsenterede et overskud på 170.494' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos A/S TRELLEBORG TYPEHUSE HOLDING der præsenterede et underskud på 8.475' DKK.
Andreas har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 9 måneder fra 2013 til 2024 hos TRELLEBORG HELÅRSHUSE-FRITIDSHUSE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 32.142' DKK (GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.291.116' DKK (GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 654' DKK (Winlaw Advokatanpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Finn Henrik Träff.