Klavs Storm Svendsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2011 (13 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Storm Fysioterapi v/Klavs Storm Svendsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.532' DKK Formatus Opholdssted ApS (2021) |
Største underskud: | -614' DKK Formatus Opholdssted ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 3.819' DKK Formatus Opholdssted ApS (2022) |
Største gæld: | 4.328' DKK PROTREATMENT ALBERTSLUND ApS (2014) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos Formatus Opholdssted ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Dedicatio ApS (11 år 4 måneder) |
Seed: 641472400
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2011 i Storm Fysioterapi v/Klavs Storm Svendsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Klavs Storm Svendsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Klavs i 6 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KM INVEST 1 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dedicatio ApS
Via KM INVEST 1 ApS
Direktørposter (2)
-
KM INVEST 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2013 -
Dedicatio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Formatus Opholdssted ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2019
Registreringsdato: 04.03.2019 -
Formatus Opholdssted ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2018
Registreringsdato: 21.11.2018 -
KM INVEST 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2018
Registreringsdato: 16.05.2018
Blå bog (fortsat)
Klavs har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.05.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2018 - 04.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.10.2013 - 16.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
04.07.2011 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Klavs Storm Svendsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KM INVEST 1 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.490' DKK. Igennem holdingselskabet KM INVEST 1 ApS har Klavs derfor også ejerandele i Dedicatio ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Klavs Storm Svendsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor KM ALBERTSLUND ApS (Nu: Dedicatio ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.207' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KM ALBERTSLUND ApS (Nu: Dedicatio ApS) kunne offentliggøre et underskud på 333' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.366' DKK (PROTREATMENT ALBERTSLUND ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 343' DKK (Formatus Opholdssted ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.433' DKK (Formatus Opholdssted ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -189' DKK (KM ALBERTSLUND ApS (Nu: Dedicatio ApS)).