Allan Langmaack Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 2011 (13 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Edu Priority v/Allan Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 2.419' DKK AWORK A/S (2020) |
Største underskud: | -457' DKK ALHA HOLDING IVS (Nu: All Legacy Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.332' DKK AWORK A/S (2021) |
Største gæld: | 2.475' DKK AWORK A/S (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos AWORK A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af AWORK A/S (11 år 11 måneder) |
Seed: 988829556
Karrieren i erhvervslivet startede i 2011 ved Edu Priority v/Allan Hansen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Allan Langmaack Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Allan i 11 måneder, før stoppet den 30. juni 2012.
Virksomheden opererede indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
All Legacy Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AWORK A/S
Via All Legacy Holding ApS
Direktørposter (2)
-
AWORK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2012 -
All Legacy Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
AWORK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2022
Tidslinje (12)
-
AWORK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
OFFERO IVS (Nu: Montara Watches IVS)
Fratrådt som direktørDato: 09.11.2020
Registreringsdato: 09.11.2020 -
mibook IVS
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2017
Registreringsdato: 24.05.2017
Blå bog (fortsat)
Allan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
26.10.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
20.03.2014 - 30.08.2024
Ejerandel: 40% -
Direktør
23.02.2016 - 24.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.04.2012 - 28.02.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor AWORK A/S kunne fremvise et overskud på 2.419' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ALHA HOLDING IVS (Nu: All Legacy Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 457' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 533' DKK (ALHA HOLDING IVS (Nu: All Legacy Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.062' DKK (ALHA HOLDING IVS (Nu: All Legacy Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.048' DKK (AWORK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Jesper Enger-rasmussen.