Torben Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2011 (13 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TMSlangerup v/Torben Møller (Ejer) |
Største overskud: | 784' DKK MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S (2019) |
Største underskud: | -921' DKK MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.390' DKK MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S (2014) |
Største gæld: | 1.843' DKK MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S (10 år 11 måneder) |
Seed: 1214451044
Karrieren i erhvervslivet startede i 2011 ved TMSlangerup v/Torben Møller i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Torben Møller der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Torben i 10 år 9 måneder, før stoppet den 7. maj 2022.
Virksomheden opererede indenfor kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. maj 2022.
Bestyrelsesposter (1)
-
MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.2013
Tidslinje (3)
-
TMSlangerup v/Torben Møller (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.05.2022
Registreringsdato: 07.05.2022 -
MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.10.2013
Registreringsdato: 15.10.2013 -
TMSlangerup v/Torben Møller (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2011
Registreringsdato: 01.08.2011
Blå bog (fortsat)
Torben har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2011 - 07.05.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
06.10.2020 - 29.03.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Lau Ellegaard.