Kenneth Brinkmann
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NUNU HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 21.064' DKK MMS COMMUNICATIONS DENMARK A/S (Nu: Publicis Denmark A/S) (2021) |
Største underskud: | -25.720' DKK MMS COMMUNICATIONS DENMARK A/S (Nu: Publicis Denmark A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 66.995' DKK MMS COMMUNICATIONS DENMARK A/S (Nu: Publicis Denmark A/S) (2021) |
Største gæld: | 141.279' DKK PUBLICIS MEDIA DENMARK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 73 årsværk hos DM Greenkeeping Danmark A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NUNU HOLDING ApS (9 år 1 måned) |
Seed: 1624929299
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2008 hos NUNU HOLDING ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kenneth Brinkmann der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Kenneth i 9 år, inden stoppet den 1. september 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden reklamevirksomhed. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2015 viste et overskud på 130' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kenneth Brinkmann Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Tjyve-Tjyve ApS
Via Kenneth Brinkmann Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Kenneth Brinkmann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2019 -
Tjyve-Tjyve ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2019 -
DM Greenkeeping Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (2)
-
Tjyve-Tjyve ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2019 -
DM Greenkeeping Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
DM Greenkeeping Danmark A/S
Tilknyttet som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
DM Greenkeeping Danmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
PUBLICIS MEDIA DENMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.06.2024 - Stadig aktiv
Direktør
16.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
08.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
08.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Direktør
28.02.2020 - 15.05.2024
Bestyrelsesmedlem
02.10.2020 - 13.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2018 - 15.05.2024
Bestyrelsesmedlem
23.07.2019 - 15.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kenneth Brinkmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kenneth Brinkmann Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 758' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Tjyve-Tjyve ApS (90%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Kenneth Brinkmann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MMS COMMUNICATIONS DENMARK A/S (Nu: Publicis Denmark A/S) landede et overskud på 21.064' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MMS COMMUNICATIONS DENMARK A/S (Nu: Publicis Denmark A/S) landede et underskud på 25.720' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.631' DKK (Tjyve-Tjyve ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.720' DKK (MMS COMMUNICATIONS DENMARK A/S (Nu: Publicis Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.742' DKK (DM Greenkeeping Danmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 703' DKK (Tjyve-Tjyve ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Benoit, Andre Jeannot.