Tina Moe
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NNE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 360.599' DKK NNE A/S (2023) |
Største underskud: | -92.386' DKK DALGASGROUP A/S (2017) |
Største egenkapital: | 1.123.694' DKK DET DANSKE HEDESELSKAB (2023) |
Største gæld: | 747.620' DKK NNE A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1.072 årsværk hos NNE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IPU Fonden (7 år 4 måneder) |
Seed: 597654458
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 ved NNE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Tina Moe i 1 år, før stoppet den 1. maj 2006.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 360.599' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tina Moe ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Leadership of the Future & Co ApS
Via Tina Moe ApS
Direktørposter (2)
-
Tina Moe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2019 -
Leadership of the Future & Co ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2021
Bestyrelsesposter (6)
-
IPU Fonden
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 07.09.2021 -
DANISH AEROSPACE MEDICAL COMPANY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2019 -
Algiecel A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.01.2023 -
Init Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2024 -
IPU Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2022 -
IPU P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
DANISH AEROSPACE COMPANY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
Init Group ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
Nordic Automation Partner ApS (Nu: Init Group ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024
Blå bog (fortsat)
Tina har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
12.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Tina Moe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved DET DANSKE HEDESELSKAB der præsenterede et overskud på 46.224' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Init Group ApS der præsenterede et underskud på 71.934' DKK.
Tina har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2014 til 2021 hos IPU Fonden.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 360.599' DKK (NNE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 71.934' DKK (Init Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.123.694' DKK (DET DANSKE HEDESELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.128' DKK (Algiecel ApS (Nu: Algiecel A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Tina' netværk er Christian Jørgensen.