Silas Berrios Munoz
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | TASNO v/Silas Berrios Munoz (Ejer) |
Største overskud: | 377' DKK DESIGNGARAGEN ApS (2020) |
Største underskud: | -477' DKK DESIGNGARAGEN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 488' DKK DESIGNGARAGEN ApS (2018) |
Største gæld: | 2.876' DKK DESIGNGARAGEN ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DESIGNGARAGEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af WEBDEPOTET IVS (8 år 1 måned) |
Seed: 635581236
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2011 i TASNO v/Silas Berrios Munoz (tidligere Loogle/Sms Villa v/Silas Berrios Munoz) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Silas Berrios Munoz der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Silas i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 3. februar 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Silas Berrios Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DESIGNGARAGEN ApS
Via Silas Berrios Holding ApS
Direktørposter (2)
-
DESIGNGARAGEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2016 -
Silas Berrios Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
WEBDEPOTET IVS
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022 -
MECH WIPERS IVS UNDER STIFTELSE (Nu: MECH WIPERS IVS)
Fratrådt som direktørDato: 27.10.2020
Registreringsdato: 27.10.2020 -
WEBDEPOTET IVS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2019
Registreringsdato: 30.01.2019
Blå bog (fortsat)
Silas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.09.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
13.12.2017 - 06.09.2023
Ejer og Direktør
13.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
06.02.2014 - 18.03.2022
Ejer
01.12.2014 - 06.12.2018
Direktør
30.01.2019 - 18.03.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.11.2014 - 27.10.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 03.02.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Silas Berrios Munoz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Silas Berrios Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -97' DKK. Igennem holdingselskabet Silas Berrios Holding ApS har Silas derfor også ejerandele i DESIGNGARAGEN ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Silas Berrios Munoz, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor DESIGNGARAGEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 377' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DESIGNGARAGEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 477' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 477' DKK (DESIGNGARAGEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -97' DKK (Silas Berrios Holding IVS (Nu: Silas Berrios Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -410' DKK (DESIGNGARAGEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Silas' netværk er Kristian Kjær Gjessing.