Jens Villemann
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | Komplementaranpartsselskabet KSR (Ejer) |
Største overskud: | 2.039' DKK KARIN'S KRO - AALEKROEN ApS (Nu: FiskerVillemann ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -561' DKK KRESTON DANMARK F.M.B.A (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.550' DKK ANDERSEN & VILLEMANN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2020) |
Største gæld: | 6.523' DKK ANDERSEN & VILLEMANN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2023) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos ANDERSEN & VILLEMANN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (13 år) |
Seed: 1451885945
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2011 hos Komplementaranpartsselskabet KSR (tidligere KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET ANDERSEN & VILLEMANN) som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Villemann og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Jens nu besiddet i 2 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 9' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Komplementaranpartsselskabet KSR
Ejerandel: 25-33.33% -
Villemann Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ReviWeb Holding ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Villemann Holdings ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Via Komplementaranpartsselskabet KSR -
EasySkat A/S
Via ReviWeb Holding ApS -
Aalekroen P/S
Via Villemann Holdings ApS -
Asgaard Holding ApS
Via Villemann Holdings ApS -
Heimdalgaard ApS
Via Asgaard Holding ApS -
Fisker Villemann Holding P/S
Via Villemann Holdings ApS -
FiskerVillemann ApS
Via Fisker Villemann Holding P/S
Direktørposter (5)
-
Komplementaranpartsselskabet KSR
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2011 -
FiskerVillemann ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2024 -
ReviWeb Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2021 -
Villemann Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2023 -
Asgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
KRESTON DANMARK F.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2018 -
Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.09.2011 -
EasySkat A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.11.2021 -
Aalekroen P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.12.2023 -
Fisker Villemann Holding P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.12.2023
Ejendomme (7)
Tidslinje (31)
-
Komplementaranpartsselskabet Movital (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
Movital P/S (Nu: ML Regnskab P/S) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
Movital P/S (Nu: ML Regnskab P/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Direktør
07.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,75% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
29.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,75% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
29.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
18.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Villemann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fisker Villemann Holding P/S (ejer pt. 38,75%). Igennem sit holdingselskab Fisker Villemann Holding P/S har Jens dermed også ejerandele i FiskerVillemann ApS (100%) samt Aalekroen P/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jens Villemann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ANDERSEN & VILLEMANN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB) fremviste et overskud på 1.800' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Asgaard Holding ApS fremviste et underskud på 188' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 600' DKK (ANDERSEN & VILLEMANN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 410' DKK (Heimdalgaard ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.350' DKK (ANDERSEN & VILLEMANN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 38' DKK (Komplementaranpartsselskabet Movital).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Michael Daugaard Hansen.