Lisbeth Riggelsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAVALET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 318.203' DKK SOLTOP ApS (2015) |
Største underskud: | -58.433' DKK SOLTOP ApS (2022) |
Største egenkapital: | 404.909' DKK SOLTOP ApS (2021) |
Største gæld: | 95.070' DKK BRING DANMARK A/S (Nu: Bring Cargo International A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 187 årsværk hos BRING DANMARK A/S (Nu: Bring Cargo International A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af LIRICO v/Lisbeth Riggelsen (13 år) |
Seed: 1178633288
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1984 hos CAVALET A/S (tidligere OGILVY & MATHER PUBLIC RELATIONS A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lisbeth Riggelsen i 10 år 5 måneder, før stoppet d. 13. december 1994.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. juli 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SOLTOP ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
LIRICO v/Lisbeth Riggelsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
WS AP7 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SOLTOP ApS -
Cobira Invest ApS
Via SOLTOP ApS -
WTaH Invest ApS
Via SOLTOP ApS -
We Train at Home ApS
Via WTaH Invest ApS -
YOGO Invest ApS
Via SOLTOP ApS -
YOGO.DK ApS
Via YOGO Invest ApS -
AAHHIJS ApS
Via SOLTOP ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
SOLTOP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2017 -
Cobira Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2022 -
Cobira Invest 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2024 -
AAHHIJS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2024
Bestyrelsesposter (5)
-
FABLE INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2022 -
Cobira Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
WTaH Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.12.2022 -
YOGO Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2023 -
Cobira Invest 2 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2024
Tidslinje (39)
-
WS AP7 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
AAHHIJS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
Cobira Invest 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024
Blå bog (fortsat)
Lisbeth har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via SOLTOP ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
02.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via SOLTOP ApS -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SOLTOP ApS
Lisbeth Riggelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos SAGIO A/S der præsenterede et overskud på 613' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos WTaH Invest ApS der præsenterede et underskud på 157' DKK.
Lisbeth har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 7 måneder fra 2005 til 2015 hos LOGOS SMART CARD A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 33.162' DKK (SOLTOP ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.294' DKK (BRING CITYMAIL DENMARK A/S (Nu: Bring E-commerce & Logistics A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 377.553' DKK (SOLTOP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.015' DKK (Cobira Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lisbeth' netværk er Simon Riggelsen.