Helle Bøtcher
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2012 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Videnkonsulenten v/Helle Bøtcher (Ejer) |
Største overskud: | 2.871' DKK TUC A/S (Nu: DEKRA A/S) (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 17.697' DKK TUC A/S (Nu: DEKRA A/S) (2015) |
Største gæld: | 26.772' DKK TUC A/S (Nu: DEKRA A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 188 årsværk hos TUC A/S (Nu: DEKRA A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Daghøjskoleforeningen (6 år 4 måneder) |
Seed: 1839235133
Det begyndte den dag i 2012 ved Videnkonsulenten v/Helle Bøtcher i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Helle Bøtcher der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Helle i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen den 1. oktober 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. oktober 2013.
Repræsentant (2)
-
Daghøjskoleforeningen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.09.2024 -
Aftenskolen Kursustrappen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Daghøjskoleforeningen
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Aftenskolen Kursustrappen
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023 -
STRANDENS UDDANNELSESCENTER ApS (Nu: DEKRA Nordsjælland ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2016
Registreringsdato: 16.09.2016
Blå bog (fortsat)
Helle har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
08.05.2018 - Stadig aktiv
Repræsentant
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2015 - 16.09.2016
Direktør
29.01.2016 - 01.07.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2014 - 01.07.2016
Bestyrelsesmedlem
23.03.2015 - 16.09.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TUC A/S (Nu: DEKRA A/S) landede et overskud på 2.871' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Niels Vesterager Iversen.