Lars Lyngby Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS LYNGBY SØRENSEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 37.908' DKK MSE ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -3.775' DKK LARS LYNGBY SØRENSEN ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 71.830' DKK MSE ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 119.996' DKK MSE ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 288 årsværk hos MSE ENTREPRISE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS LYNGBY SØRENSEN ApS (27 år 11 måneder) |
Seed: 1784524378
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1996 hos LARS LYNGBY SØRENSEN ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Lars Lyngby Sørensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Lars nu besiddet i 27 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 27 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 12.702' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS LYNGBY SØRENSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Enelco Ejendomme ApS
Via LARS LYNGBY SØRENSEN ApS -
JLL Invest ApS
Via LARS LYNGBY SØRENSEN ApS -
VEXTUM P/S
Via LARS LYNGBY SØRENSEN ApS -
ENELCO ApS
Via LARS LYNGBY SØRENSEN ApS -
EM-Byg ApS
Via ENELCO ApS -
Toldbodgade 19 ApS
Via EM-Byg ApS
Direktørposter (4)
-
JLL Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2021 -
LARS LYNGBY SØRENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1996 -
Enelco Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2004 -
ENELCO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1996
Bestyrelsesposter (4)
-
VEXTUM P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2024 -
Toldbodgade 19 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2020 -
MSE ENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.02.2015 -
EM-Byg ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
VEXTUM P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
LLS Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023 -
BKØ I/S
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
04.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via LARS LYNGBY SØRENSEN ApS -
Reel ejer
10.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Reel ejer
25.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 2% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
26.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5%
Lars Lyngby Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS LYNGBY SØRENSEN ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 67.152' DKK. Gennem sit holdingselskab LARS LYNGBY SØRENSEN ApS har Lars dermed også andele i Enelco Ejendomme ApS (50-66.65%), JLL Invest ApS (0%), VEXTUM P/S (10-14.99%) samt ENELCO ApS (66.66-89.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Lyngby Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor LARS LYNGBY SØRENSEN ApS landede et overskud på 12.702' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor LARS LYNGBY SØRENSEN ApS landede et underskud på 3.775' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 37.908' DKK (MSE ENTREPRISE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 132' DKK (EM-Byg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 71.830' DKK (MSE ENTREPRISE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -11' DKK (JLL Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jacob Christian Svendsen.