Martin Videbæk Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2012 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Marv v/Martin Videbæk Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 7.178' DKK COPENHAGEN BOULDERS ApS (Nu: Boulders ApS) (2023) |
Største underskud: | -866' DKK COPENHAGEN BOULDERS ApS (Nu: Boulders ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 9.603' DKK COPENHAGEN BOULDERS ApS (Nu: Boulders ApS) (2023) |
Største gæld: | 22.011' DKK COPENHAGEN BOULDERS ApS (Nu: Boulders ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos COPENHAGEN BOULDERS ApS (Nu: Boulders ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Marv Holding ApS (8 år 1 måned) |
Seed: 1040191124
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2012 ved Marv v/Martin Videbæk Petersen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Videbæk Petersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 4 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2016.
Virksomheden opererede indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Marv Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Boulders ApS
Via Marv Holding ApS -
Handmade Routesetting ApS
Via Marv Holding ApS -
Universal Sport Brands ApS
Via Marv Holding ApS -
Rocha BC ApS
Via Universal Sport Brands ApS
Direktørposter (2)
-
Marv Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2016 -
Boulders ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
#WeAreBoulderers IVS
Fratrådt som direktørDato: 25.06.2018
Registreringsdato: 25.06.2018 -
Boulders ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.04.2018
Registreringsdato: 25.04.2018 -
#WeAreBoulderers IVS
Tilknyttet som direktørDato: 17.11.2016
Registreringsdato: 17.11.2016
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.02.2023 - 30.12.2023
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Reel ejer
13.02.2023 - 30.12.2023
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Reel ejer
27.02.2018 - 28.05.2020
Reel ejer
29.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,19% -
Ejer
30.01.2015 - 31.08.2016
Reel ejer
04.12.2017 - 31.12.2019
Direktør
25.04.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Martin Videbæk Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Marv Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.888' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Universal Sport Brands ApS (33,34%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Martin Videbæk Petersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor COPENHAGEN BOULDERS ApS (Nu: Boulders ApS) kunne offentliggøre et overskud på 7.178' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor COPENHAGEN BOULDERS ApS (Nu: Boulders ApS) kunne offentliggøre et underskud på 643' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.178' DKK (COPENHAGEN BOULDERS ApS (Nu: Boulders ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.603' DKK (COPENHAGEN BOULDERS ApS (Nu: Boulders ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 53' DKK (Universal Sport Brands ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Ole Høxbro Mørk.