Johan Urnes Plenge
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AIDONLINE ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -28.611' DKK INK HEROES ApS (Nu: TATTOODO ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 19.784' DKK INK HEROES ApS (Nu: TATTOODO ApS) (2017) |
Største gæld: | 29.302' DKK INK HEROES ApS (Nu: TATTOODO ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos INK HEROES ApS (Nu: TATTOODO ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af TATTOODO ApS (12 år 1 måned) |
Seed: 2126671851
Erhvervskarrieren startede i 2008 ved AIDONLINE ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Johan Urnes Plenge i 1 år 4 måneder, før stoppet den 7. april 2010.
Dengang var virksomhedens branche indenfor webportaler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WCA Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
TATTOODO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2012 -
TATTOODO Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
TATTOODO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2022 -
TATTOODO Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
LEMEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
JP Family Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
WCA Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024
Blå bog (fortsat)
Johan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
27.07.2012 - 28.11.2018
Ejer
23.11.2015 - 22.03.2024
Direktør
27.02.2019 - 15.08.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.02.2019 - 13.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.05.2022 - 22.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Johan Urnes Plenge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WCA Holding ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet WCA Holding ApS har Johan derfor også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Johan Urnes Plenge, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor INK HEROES ApS (Nu: TATTOODO ApS) kunne fremvise et underskud på 28.611' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Johan' netværk er Kim Haugstrup Mikkelsen.