Casper Borly
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden Polyteknisk Boghandel, Data og Forlag (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 608' DKK K/S OBTON SOLENERGI WALD (2015) |
Største underskud: | -252' DKK K/S OBTON SOLENERGI WALD (2014) |
Største egenkapital: | 4.581' DKK K/S OBTON SOLENERGI WALD (2019) |
Største gæld: | 2.652' DKK K/S OBTON SOLENERGI WALD (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OBTON SOLENERGI WALD KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SaperIT v/Casper Borly (12 år 8 måneder) |
Seed: 1126684569
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2000 hos Fonden Polyteknisk Boghandel, Data og Forlag i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Casper Borly i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 18. januar 2002.
Dengang var virksomhedens branche indenfor detailhandel med bøger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OBTON SOLENERGI WALD KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
SaperIT v/Casper Borly
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI WALD
Via OBTON SOLENERGI WALD KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Repræsentant (1)
-
E/F Ejendommen matr.nr.16fd, Solsortvej 67, Frederiksberg
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
E/F Ejendommen matr.nr.16fd, Solsortvej 67, Frederiksberg
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.10.2021
Registreringsdato: 18.10.2021 -
K/S OBTON SOLENERGI WALD
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2018
Registreringsdato: 25.04.2018 -
K/S OBTON SOLENERGI WALD
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2013
Registreringsdato: 30.09.2013
Blå bog (fortsat)
Casper har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
12.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
27.06.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.09.2013 - 25.04.2018
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2000 - 18.01.2002
Bestyrelsesmedlem
09.02.2004 - 07.02.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Casper Borly har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos K/S OBTON SOLENERGI WALD der præsenterede et overskud på 608' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos K/S OBTON SOLENERGI WALD der præsenterede et underskud på 252' DKK.
Casper har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 6 måneder fra 2013 til 2018 hos K/S OBTON SOLENERGI WALD.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4' DKK (OBTON SOLENERGI WALD KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.534' DKK (K/S OBTON SOLENERGI WALD).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 96' DKK (OBTON SOLENERGI WALD KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Henrik Windfeld Møller.