Michael Vismar Birch
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | Natur & Biomasse v/Michael Vismar Birch (Ejer) |
Største overskud: | 1.367' DKK BIOMASSE BØRSEN ApS (Nu: Henry Hansen 1 ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -354' DKK NATUR & BIOMASSE ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.036' DKK VISMAR BIRCH HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 3.045' DKK BIOMASSE BØRSEN ApS (Nu: Henry Hansen 1 ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Birchlund ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af NATUR & BIOMASSE ApS (12 år 8 måneder) |
Seed: 1198895900
Karrieren som leder begyndte den dag i 2011 i Natur & Biomasse v/Michael Vismar Birch i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Vismar Birch der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Michael i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor serviceydelser til skovbrug. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VISMAR BIRCH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NATUR & BIOMASSE ApS
Via VISMAR BIRCH HOLDING ApS -
BiomassAuctions ApS
Via VISMAR BIRCH HOLDING ApS -
Birchlund ApS
Via VISMAR BIRCH HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
NATUR & BIOMASSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2012 -
VISMAR BIRCH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2014 -
Birchlund ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
BiomassAuctions ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
BIOMASSE BØRSEN ApS (Nu: Henry Hansen 1 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022 -
Birchlund ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2022
Registreringsdato: 25.01.2022 -
Naturentreprise A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2021
Registreringsdato: 10.12.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
12.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.02.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.02.2015 - 05.12.2018
Reel ejer
19.02.2015 - 01.07.2022
Bestyrelsesmedlem
05.12.2018 - 01.08.2022
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
05.03.2020 - 30.06.2022
Bestyrelsesmedlem
05.03.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29%
Michael Vismar Birch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VISMAR BIRCH HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.555' DKK. Gennem sit holdingselskab VISMAR BIRCH HOLDING ApS har Michael dermed også andele i NATUR & BIOMASSE ApS (100%), BiomassAuctions ApS (25-33.33%) & Birchlund ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Michael Vismar Birch, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor BIOMASSE BØRSEN ApS (Nu: Henry Hansen 1 ApS) landede et overskud på 1.367' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor NATUR & BIOMASSE ApS landede et underskud på 354' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Paul Lillelund.