Rikke Lolk Fjeldsted
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | We Are Everybody v/Rikke Fjeldsted (Ejer) |
Største overskud: | 2.091' DKK BOARD ASSURE A/S (Nu: Board Company A/S) (2021) |
Største underskud: | -119' DKK BOARD ASSURE EDUCATION ApS (Nu: Board Company Danmark ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 3.687' DKK BOARD ASSURE A/S (Nu: Board Company A/S) (2023) |
Største gæld: | 5.737' DKK BOARD ASSURE EDUCATION ApS (Nu: Board Company Danmark ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos BOARD ASSURE EDUCATION ApS (Nu: Board Company Danmark ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Board Company A/S (3 år 11 måneder) |
Seed: 14752674
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2011 hos We Are Everybody v/Rikke Fjeldsted med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Rikke Lolk Fjeldsted der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Rikke i 1 år 1 måned, før stoppet d. 31. oktober 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen webportaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. oktober 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
Board Company A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
MEETINGPLACE WONDERFUL COPENHAGEN (F.M.B.A.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2022
Registreringsdato: 16.05.2022 -
MEETINGPLACE WONDERFUL COPENHAGEN (F.M.B.A.)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2021
Registreringsdato: 28.05.2021 -
BOARD ASSURE EDUCATION ApS (Nu: Board Company Danmark ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2021
Registreringsdato: 06.02.2021
Blå bog (fortsat)
Rikke har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2021 - 16.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.11.2020 - 06.02.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 31.10.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rikke Lolk Fjeldsted har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos BOARD ASSURE A/S (Nu: Board Company A/S) der præsenterede et overskud på 2.091' DKK.
Rikke har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til i dag hos Board Company A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.390' DKK (BOARD ASSURE A/S (Nu: Board Company A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.687' DKK (BOARD ASSURE A/S (Nu: Board Company A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 584' DKK (BOARD ASSURE EDUCATION ApS (Nu: Board Company Danmark ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Anders Frederik Rønnov-jessen.