Mikkel Primdal Kæregaard
Erhvervsaktiv siden: | 24. maj 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BERLINGSKE PENSIONSKASSE (AFVIKLINGSKASSE) (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 681.000' DKK NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (2022) |
Største underskud: | -12.817' DKK DRAGSHOLM SLOT P/S (2020) |
Største egenkapital: | 1.064.000' DKK NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (2023) |
Største gæld: | 220.176' DKK HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB (2023) |
Flest årsværk: | 1.482 årsværk hos NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RESTAURATIONSKOMPLEMENTARSELSKABET AF 15. APRIL 2011 ApS (13 år 4 måneder) |
Seed: 1188134019
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2006 i BERLINGSKE PENSIONSKASSE (AFVIKLINGSKASSE) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mikkel Primdal Kæregaard i 4 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 28. april 2011.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden pensionsforsikring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. maj 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokat MPK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (20)
-
Geranium ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2016 -
Mellemholdingkomplementarselskabet af 26. april 2018 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2018 -
ADMINISTRATIONSKOMPLEMENTARSELSKAB ET AF 15. JUNI 2012 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.06.2012 -
Restaurationskomplementarselskabet af 20. maj 2016 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.05.2016 -
HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.04.2018 -
RESTAURATIONSSELSKABET AF 26. JANUAR 2012 K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.02.2012 -
Restaurationskomplementarselskabet af 24. januar 2019 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.01.2019 -
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 15. JUNI 2012 K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.06.2012 -
RESTAURATIONSKOMPLEMENTARSELSKABET AF 15. APRIL 2011 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.05.2011 -
H-Biler A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2015 -
HORTEN KOMPLEMENTAR ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.04.2018 -
Restaurationsselskabet af 1. november 2016 K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.11.2016 -
Mellemholdingselskabet af 26. april 2018 K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2018 -
DRAGSHOLM SLOT P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.11.2014 -
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15.APRIL2011 K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.05.2011 -
Hotelselskabet af 8. februar 2018 K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2018 -
Restaurationskomplementarselskabet af 1. november 2016 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.11.2016 -
RESTAURATIONSKOMPLEMENTARSELSKABET AF 26. JANUAR 2012 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.02.2012 -
Hotelkomplementarselskabet af 8. februar 2018 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2018 -
ADVOKATAKTIESELSKABET HORTEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.04.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (53)
-
Restaurationsselskabet af 20. maj 2016 K/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Restaurationsselskabet af 24. januar 2019 K/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
LINTRUP & NORGART A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Mikkel har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Primdal Kæregaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) der præsenterede et overskud på 54.557' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i DRAGSHOLM SLOT P/S der præsenterede et underskud på 12.817' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 35 forskellige selskaber (heraf 21 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 20 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 4 måneder fra 2011 til i dag hos RESTAURATIONSKOMPLEMENTARSELSKABET AF 15. APRIL 2011 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 514.000' DKK (NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.933' DKK (DRAGSHOLM SLOT P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.064.000' DKK (NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -18.271' DKK (Hotelselskabet af 8. februar 2018 K/S).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Mads Hylleholt Bøttger.