Ole Stein
Erhvervsaktiv siden: | 8. jul. 2011 (13 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FOREST INTERTEC ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.939' DKK HECA NUUK A/S (Nu: NILAK A/S) (2019) |
Største underskud: | -4.006' DKK FOREST INTERTEC ApS (2015) |
Største egenkapital: | 6.339' DKK HECA NUUK A/S (Nu: NILAK A/S) (2023) |
Største gæld: | 29.919' DKK FOREST INTERTEC ApS (2023) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos HECA NUUK A/S (Nu: NILAK A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stein Consulting v/Ole Stein (12 år 10 måneder) |
Seed: 333971767
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2011 i FOREST INTERTEC ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ole Stein i 1 år, inden stoppet d. 29. juli 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 kunne fremvise et underskud på 361' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Stein Consulting v/Ole Stein
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Stein Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Investselskabet JO ApS
Via Stein Holding ApS -
Danish WindSun Development ApS
Via Stein Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Stein Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2017 -
Investselskabet JO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
Access2Business ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 05.10.2023 -
Danish WindSun Development ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Access2Business ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2023
Registreringsdato: 05.10.2023 -
Investselskabet JO IVS (Nu: Investselskabet JO ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.12.2020
Registreringsdato: 23.12.2020 -
Investselskabet JO IVS (Nu: Investselskabet JO ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.11.2017
Registreringsdato: 12.11.2017
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
15.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
13.11.2017 - 01.08.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.12.2018 - 12.07.2019
Ejerandel: 25%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Investselskabet JO IVS (Nu: Investselskabet JO ApS) fremviste et overskud på 113' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Danish WindSun Development IVS (Nu: Danish WindSun Development ApS) fremviste et underskud på 190' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.658' DKK (HECA NUUK A/S (Nu: NILAK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 444' DKK (FOREST INTERTEC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.339' DKK (HECA NUUK A/S (Nu: NILAK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.149' DKK (FOREST INTERTEC ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Yesper Bjerring Ørum.