Thomas Ulrik
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SMH AF 15. MAJ 1998 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.451' DKK K/S SDR. FASANVEJ, FREDERIKSBERG (2015) |
Største underskud: | -13.446' DKK K/S SVENSKE RETAILEJENDOMME (2016) |
Største egenkapital: | 51.612' DKK DIFKO INVEST A/S (2016-17) |
Største gæld: | 237.062' DKK K/S SDR. FASANVEJ, FREDERIKSBERG (2014) |
Flest årsværk: | 155 årsværk hos LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gangsted Advokatfirma I/S (12 år 10 måneder) |
Seed: 831418159
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 ved SMH AF 15. MAJ 1998 ApS (tidligere ASX MB 9 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Ulrik i 11 år, før fratrædelsen den 28. juni 1999.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. juni 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Gangsted Advokatfirma I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
White Dog ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
E5 Holding ApS
Via White Dog ApS -
E4 Energi ApS
Via E5 Holding ApS -
Green Infrastructure Group ApS
Via E4 Energi ApS
Direktørposter (2)
-
White Dog ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2020 -
E5 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2020
Bestyrelsesposter (15)
-
A/S Difko Sol Invest I
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.07.2024 -
DIFKO ADMINISTRATION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.03.2023 -
DANSK INVESTERINGSFOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.02.2023 -
Copi Management A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.01.2024 -
HL Management A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.06.2018 -
MINDLINE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2015 -
JJ HYDRAULIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2019 -
RIGHTSIZE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.11.2019 -
COPI FAIF A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2024 -
DIFKO INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2023 -
Lundgrens Komplementarselskab ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2024 -
Difko Forvaltning A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.02.2023 -
DIFKO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.02.2023 -
LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2024 -
Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 124 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (135)
-
Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 124 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
A/S Difko Sol Invest I (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
K/S JUVENTUSVEJ
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Ulrik er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn White Dog ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -26' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet E5 Holding ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Thomas Ulrik, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Thomas Ulrik har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved LINTRUP & NORGART A/S der præsenterede et overskud på 22.542' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved K/S SØNDER CENTRET, SKIVE der præsenterede et underskud på 11.491' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 59 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 15 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år fra 1988 til 1999 hos SMH AF 15. MAJ 1998 ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 11.199' DKK (DIFKO INVEST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 8.381' DKK (DIFKO ADMINISTRATION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.088' DKK (Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 124 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -316' DKK (Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Frederiksberg P/S (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &Living, Frederiksberg P/S)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Niels Jørgen Pedersen.