Kim Esben Stenild Høibye
Erhvervsaktiv siden: | 9. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TREFOR INVEST F.M.B.A (Direktør) |
Største overskud: | 307.477' DKK K/S TREFOR INVEST I (Nu: K/S EWII Invest I) (2021) |
Største underskud: | -225.717' DKK K/S TREFOR INVEST I (Nu: K/S EWII Invest I) (2022) |
Største egenkapital: | 2.561.070' DKK K/S TREFOR INVEST I (Nu: K/S EWII Invest I) (2021) |
Største gæld: | 691.117' DKK K/S TREFOR INVEST I (Nu: K/S EWII Invest I) (2019) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos LUND ELMER SANDAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO (19 år 1 måned) |
Seed: 1062493140
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2004 hos TREFOR INVEST F.M.B.A (tidligere TRE-FOR INVEST) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Kim Esben Stenild Høibye i 10 år, inden stoppet den 28. august 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor investeringsforeninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. april 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET LES ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Hochbyes Talentschule ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LUND ELMER SANDAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via KOMPLEMENTARSELSKABET LES ApS
Direktørposter (1)
-
Hochbyes Talentschule ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2024
Bestyrelsesposter (28)
-
KAPITALFORENINGEN NYKREDIT MIRA III
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2008 -
EMF Capital A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.07.2022 -
KAPITALFORENINGEN NYKREDIT KOBRA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2009 -
KAPITALFORENINGEN PRO-TARGET INVEST
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2009 -
Methodica Long-Short Equity A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.10.2023 -
endavu Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2022 -
KAPITALFORENINGEN INVESTIN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.04.2023 -
Kirk Kapital Fondsmæglerselskab A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2020 -
SCHMIEGELOW FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.06.2019 -
Kapitalforeningen StockRate
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.11.2017 -
INVESTERINGSFORENINGEN MULTI MANAGER INVEST
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2005 -
KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2011 -
Kapitalforeningen LB Investering
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2015 -
endavu Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.10.2022 -
Methodica FX A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.10.2023 -
European Maritime Finance A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2023 -
Nykredit Alternatives Core AIF-SIKAV
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2020 -
EMF Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.07.2022 -
Asgard Asset Management A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2021 -
KAPITALFORENINGEN NYKREDIT ALPHA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.07.2007 -
Alsvin Pay ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2022 -
KAPITALFORENINGEN EMD INVEST
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2008 -
KAPITALFORENINGEN NYKREDIT KOBRA III
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.11.2008 -
Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.11.2018 -
endavu Fondsmæglerselskab A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.10.2022 -
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2005 -
Tryg Invest AIF-SIKAV
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.04.2021 -
INVESTERINGSFORENINGEN INVESTIN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (226)
-
NKB PRIVATE EQUITY V DK K/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
NKB V DK KOMPLEMENTAR ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
NKB PRIVATE EQUITY VI A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kim Esben Stenild Høibye er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hochbyes Talentschule ApS (ejer pt. 100%). Igennem sit holdingselskab Hochbyes Talentschule ApS har Kim dermed også ejerandele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kim Esben Stenild Høibye, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kim Esben Stenild Høibye har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos European Maritime Finance A/S der præsenterede et overskud på 48.934' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos NORDIC POWER TRADING FUND A/S der præsenterede et underskud på 67.381' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 109 forskellige selskaber (heraf 29 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 28 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 1 måned fra 2005 til i dag hos KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 233.044' DKK (K/S TREFOR INVEST I (Nu: K/S EWII Invest I)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 99.956' DKK (KLIMAINVEST A/S (Nu: COPENHAGEN CAPITAL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.368.398' DKK (K/S TREFOR INVEST I (Nu: K/S EWII Invest I)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -477' DKK (TRENDS KAPITALPLEJE A/S (Nu: AKTIERÅDET A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Mads Jensen.