Christina Fogsgaard Nielsen
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 2011 - 1. jan. 2013 |
Karrieren startede hos: | duck'n ducklings I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.755' DKK Living Flames A/S (2014-15) |
Største underskud: | -1.352' DKK Living Flames A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 5.384' DKK Living Flames A/S (2014-15) |
Største gæld: | 4.732' DKK Living Flames A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Living Flames A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Living Flames A/S (3 år 10 måneder) |
Seed: 73985633
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Christina Fogsgaard Nielsen. Den første gang Christina var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2011 ved duck'n ducklings I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Tommy Andersen at Christina Fogsgaard Nielsen stiftede duck'n ducklings I/S den dag i november 2011. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christina i 1 år 2 måneder, før stoppet den 1. januar 2013.
Virksomheden opererede indenfor agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. januar 2013.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Living Flames A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Living Flames A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2020
Registreringsdato: 31.10.2020 -
duck'n ducklings I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Christina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 5 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.10.2020 - 03.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2011 - 01.01.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Lasse Andkjær Nielsen.